中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
来源:财联社 财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金庆阳市某某母婴用品培训学校辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞 更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬) 中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金庆阳市某某母婴用品培训学校执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。 此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。 此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。 简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。 2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。 担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 台风“普拉桑”已在浙江岱山登陆
- 软银孙正义再放豪言 超级人工智能时代要来了?
- 甲亢和甲减到底怎么区分?专家提示
- 打工人必看!25年老基民的投资经验与教训
- 北京市出台9条措施推进生活垃圾分类
- 广州海洋馆今起回归,有游客“吐槽”票价、科普介绍等问题
- 多省份公布高考成绩,最新分数线汇总→
- 多少分、多少位,可以报华南理工?
- 黎巴嫩东部村镇遭袭 致1死4伤
- 腾讯不再“只看钱”后,有什么新剧值得看?
- 中方决定对波兰公民实施15日单方面免签政策
- 官宣!河南省2024年高考分数线出炉
- 意大利华商店铺火灾详情:一对浙江籍姐弟遇难,现场有汽油瓶
- 尚雯婕:争取一直做一个电子唱跳人
- 奔驰EQE SUV 500动态评价:稳的一匹
- 印度派技术团队“帮”孟加拉国护河,是为制衡中国?
- 北京市朝阳区提速城市更新 将释放近40万平方米商业空间
- 夏季小心米酵菌酸中毒 木耳别浸泡过夜
- 阿桑奇已从英国监狱获释,飞往澳大利亚
- 林葳,距离“本土持球大核”还有多远?
- 搜索
-